— 117—
Въ 145, 147 и 149 гг. дьякъ —„въ Посольскомъ приказ% и Новго-
родской чети“. Въ 154 и 155 гг. по немъ дань кресть въ Москов.
YcneHckin соборб•, слеЬд. уже умерь.
1637 г. декабря 14—31 августа 1643 г.* Дьякъ Григорих Ва-
силь евичъ дьвовъ. Въ Посольскаго приказа ваять въ
7124 г. изъ Казани. При начальникВ сего приказа П. А. Третья-
ков•Ь состоитъ 11-мъ подьячимъ, при „Въ 128-мъ
году кь прежнему окладу 20 рублямъ, какъ онъ верстанъ во 124-мъ
году, 5 рублевъ прибавлено“; въ 183-мъ году марта д прибавлено еще
5 рублеп. Подьячимъ упоминается по 28 марта 1635 г., но въ апрВ,тЬ
сего года его н•Втъ среди подьячихъ. Съ 11 февраля 1637 г. встр%-
чается какъ дьякљ Новгородскоп чети (19 августа и 30 декабря 1638 г.,
январь—агфль, сентябрь 1689 г., 1642 г.). Въ Посольскомъ при-
каз•В 14—18 декабря 1637 г., 2 мая, 21 сентября и 25 ноября 1638 г.,
1639—1640 и сл•Ьд. годахъ. . Въ 147 и 149 гг. дьякъ въ Посольскомъ
и Новгородской чети“. См. выше стр. 110—111.
* 1643 г. сентября 20— май 1644. Дьякъ Михаил ъ
в и ч ъ „152 года сентября въ 20 день указалъ
государь въ Посольскомъ приказ% быти въ товарищахъ съ дум-
нымъ дьякомъ съ Григорьемъ Львовымъ дьяку Михаилу Волоше-
нинову, а до порь быль онъ въ подьячихъ въ Посольскоиъ
же приказ-Ь съ думнымъ дьякомъ съ Григорьемъ Львовымъ•. Ваять
въ приказъ въ 143 году и въ числ% подьячихъ сего
приказа числится уже 1, 17 и 28 марта сего года, и быль зд%сь
подьячимъ до въ 1643 году во дьяки. 29 мая 1644 года
отправился въ Польшу въ состав% русскаго посольства; возвратился
въ ноябрь. 27 ноября 1644 г. пожаловань въ думные дьяки, а съ
января 1645 г. называется дуинымъ Рааряднымъ дьякомъ. 6 января
1646 г. вы•Ьхалъ въ Польшу въ составеВ русскаго посольства; возвра-
тился посл% 16 апрвля. См. выше стр. 111.
1644 г. 19—23 сентября 1645г. Дьякъ Степань Борисо-
ви ч ъ „Во дьяц'Ьхъ” состоядъ еще.въ 7187 году. „На Ка-
зенномъ двор% у Большой казны“ дьякъ въ 139—142, 145—147 гг.
24 мая 1639 г. послань въ Казань; ад%сь онъ быль по 21 мая 1641 г.
13 августа 1645 г. упом. въ Новгородской четверти. Въ 7154 году умерь.
* 1646 г. января 13—28 сентября 1653 г.* Дьякъ Алмаа ъ (И в а н ъ)
Ивановъ. Дьякъ еще въ 7148 г. Съ марта 1640 г. по 1646 г. упом.
Казенномъ у суда“. Въ декабреВ 1645 г. его еще не
было въ Посольскомъ приказ%. Въ март% 1649 г. отправился въ
24 апрВ.ля 1653 г. вы%хадъ въ посольства въ Литву; возвра-
тился 25 сентября того же года. 28 сентября 1653 г. назначень
думнымъ дьякомъ въ же прикааъ. См. выше стр. 111.